BARTINA PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Breda, 9
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social BARTINA PROYECTOS SL
CIF B67211490
Capital Social 36500.0 Euros
Fecha de Constitución 04/04/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BARTINA PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BARTINA PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juanmarti Baro Jordi | Apoderado Solidario | 17/03/2021 | 10/08/2022 |
Ribera Juanmarti Lluis | Liquidador | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
Ribera Juanmarti Lluis | Administrador Unico | 07/06/2018 | 10/08/2022 |
Abdelhak Khelaifia | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 20/04/2022 |
ACTOS BORME DE BARTINA PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: LLUIS RIBERA JUANMARTI
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Capital Anterior: | 73.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 36.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 36.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 5 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 5 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 77, S 8, H B 520281, I/A 4 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 77, S 8, H B 520281, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 70.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 73.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.333,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 76, S 8, H B 520281, I/A 2 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 75, S 8, H B 520281, I/A 1 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08