ABDELHAK KHELAIFIA
Informe ejecutivo de ABDELHAK KHELAIFIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABDELHAK KHELAIFIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARTINA PROYECTOS SL | Apoderado Solidario | 23/10/2018 | 20/04/2022 |
TIBARNA INGENIERIA SLP | Apoderado Solidario | 10/08/2018 | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE ABDELHAK KHELAIFIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABDELHAK KHELAIFIA
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Abdelhak Khelaifia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 5 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Abdelhak Khelaifia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 77, S 8, H B 520281, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-08
Empresa: TIBARNA INGENIERIA SLP
Apoderado Solidario
- Abdelhak Khelaifia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 174, S 8, H B 522713, I/A 2 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-08
Información de ABDELHAK KHELAIFIA
Mostramos los datos de ABDELHAK KHELAIFIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABDELHAK KHELAIFIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos