JUANMARTI BARO JORDI
Informe ejecutivo de JUANMARTI BARO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE JUANMARTI BARO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPADE MANAGEMENT CONSULTANTS SL | Administrador Unico | 22/03/2013 | 09/09/2024 |
GRUPO ASESOR DE EXPANSION EMPRESARIAL SL | Liquidador | 14/10/2022 | 14/10/2022 |
GRUPO ASESOR DE EXPANSION EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 14/10/2022 | |
BARTINA PROYECTOS SL | Apoderado Solidario | 17/03/2021 | 10/08/2022 |
CASA CUINA 1976 SL | REPR.143 RRM | 28/05/2013 | 14/07/2014 |
VINCULACIONES DE JUANMARTI BARO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUANMARTI BARO JORDI
Empresa: GRUPADE MANAGEMENT CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 435359, I/A 2 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-08
Liquidador
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38527 , F 170, S 8, H B 329381, I/A 5 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-08
Administrador Solidario
- Juanmarti Baro Jordi
- Terres Nieto Jeronimo
Liquidador
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38527 , F 170, S 8, H B 329381, I/A 5 (14/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-08
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Juanmarti Baro Jordi
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Apoderado Solidario
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 77, S 8, H B 520281, I/A 4 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-08
Empresa: CASA CUINA 1976 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43683 , F 87, S 8, H B 435360, I/A 3 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Empresa: CASA CUINA 1976 SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43683 , F 86, S 8, H B 435360, I/A 2 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: GRUPADE MANAGEMENT CONSULTANTS SL
Administrador Unico
- Juanmarti Baro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43683 , F 76, S 8, H B 435359, I/A 1 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Información de JUANMARTI BARO JORDI
Mostramos los datos de JUANMARTI BARO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUANMARTI BARO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos