RIBERA JUANMARTI LLUIS
Informe ejecutivo de RIBERA JUANMARTI LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RIBERA JUANMARTI LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARTINA PROYECTOS SL | Liquidador | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
BARTINA PROYECTOS SL | Administrador Unico | 07/06/2018 | 10/08/2022 |
TIBARNA INGENIERIA SLP | Administrador Unico | 02/08/2018 | 13/01/2022 |
TIBARNA INGENIERIA SLP | Liquidador | 13/01/2022 | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE RIBERA JUANMARTI LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RIBERA JUANMARTI LLUIS
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Liquidador
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Ribera Juanmarti Lluis
Apoderado Solidario
Liquidador
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 78, S 8, H B 520281, I/A 6 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-08
Empresa: TIBARNA INGENIERIA SLP
Liquidador
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 174, S 8, H B 522713, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: TIBARNA INGENIERIA SLP
Administrador Unico
- Ribera Juanmarti Lluis
Liquidador
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 174, S 8, H B 522713, I/A 3 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-08
Empresa: TIBARNA INGENIERIA SLP
Administrador Unico
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46521 , F 171, S 8, H B 522713, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-154-08
Empresa: BARTINA PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Ribera Juanmarti Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46446 , F 75, S 8, H B 520281, I/A 1 (07/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08
Información de RIBERA JUANMARTI LLUIS
Mostramos los datos de RIBERA JUANMARTI LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RIBERA JUANMARTI LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos