AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo La Habana, 39
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
CIF B85428688
Capital Social 9600.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 10/04/2008
Página Web www.avanclinic.es
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Varela Daniel | Administrador Mancomunado | 30/12/2013 | 01/03/2016 |
Fernandez Varela Daniel | Liquidador Mancomunado | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
Rubio Alcarria Ascension | Administrador Mancomunado | 30/12/2013 | 01/03/2016 |
Rubio Alcarria Ascension | Liquidador Mancomunado | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
Fernandez Varela Daniel | Administrador Mancomunado | 22/02/2013 | 30/12/2013 |
Pimentel Dominguez Samuel | Administrador Mancomunado | 22/02/2013 | 30/12/2013 |
Almeida Guevara Jorge Arturo | Secretario | 22/02/2013 | |
Almeida Guevara Jorge Arturo | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2013 | |
Almeida Guevara Jorge Arturo | Consejero | 22/02/2013 | |
Fernandez Varela Daniel | Presidente | 06/05/2009 | 22/02/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
- Creación de la página web corporativa: www.avanclinic.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 5 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-124-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28