RUBIO ALCARRIA ASCENSION
Informe ejecutivo de RUBIO ALCARRIA ASCENSION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RUBIO ALCARRIA ASCENSION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2013 | 01/03/2016 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Liquidador Mancomunado | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
PENSIONS CAIXA 93 FP | MRO.COMS.CTR | 04/05/2011 | 15/07/2011 |
PENSIONS CAIXA 93 FP | MRO.COMS.CTR | 19/01/2010 | 15/07/2011 |
PENSIONS CAIXA 93 FP | SEC.COMS.CTR | 19/01/2010 | 04/05/2011 |
VINCULACIONES DE RUBIO ALCARRIA ASCENSION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RUBIO ALCARRIA ASCENSION
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Liquidador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
MRO.COMS.CTR
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 174, S 8, H B 321450, I/A 12 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
MRO.COMS.CTR
- Alcocer Lorente Raul
- Morales Moreno Juan Manuel
- Rubio Alcarria Ascension
- Torres Serrano Luis
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 174, S 8, H B 321450, I/A 11 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
MRO.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 174, S 8, H B 321450, I/A 11 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
MRO.COMS.CTR
- Garcia Toro Maria Rosario
- Morales Moreno Juan Manuel
- Perez Hervada Paya Eduardo
- Rubio Alcarria Ascension
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 172, S 8, H B 321450, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
MRO.COMS.CTR
- Garcia Toro Rosario
- Morales Moreno Juan Manuel
- Perez Hervada Paya Eduardo
- Rubio Alcarria Ascension
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39441 , F 172, S 8, H B 321450, I/A 8 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Información de RUBIO ALCARRIA ASCENSION
Mostramos los datos de RUBIO ALCARRIA ASCENSION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RUBIO ALCARRIA ASCENSION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos