FERNANDEZ VARELA DANIEL
Informe ejecutivo de FERNANDEZ VARELA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ VARELA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2013 | 01/03/2016 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Liquidador Mancomunado | 01/03/2016 | 01/03/2016 |
APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL | Administrador Unico | 07/01/2009 | 02/06/2015 |
APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL | Liquidador | 02/06/2015 | 02/06/2015 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Administrador Mancomunado | 22/02/2013 | 30/12/2013 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Presidente | 06/05/2009 | 22/02/2013 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2013 | |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Consejero | 22/02/2013 | |
APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ VARELA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ VARELA DANIEL
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Liquidador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 7 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-28
Empresa: APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL
Liquidador
- Fernandez Varela Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 163, S 8, H M 459028, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Empresa: APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Varela Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 163, S 8, H M 459028, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Rubio Alcarria Ascension
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 127, S 8, H M 461109, I/A 6 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Consejero
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Presidente
- Fernandez Varela Daniel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Presidente
- Fernandez Varela Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 125, S 8, H M 461109, I/A 2 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Empresa: APARATOLOGIA DE ESTETICA AVANZADA SL
Administrador Unico
- Fernandez Varela Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25478 , F 163, S 8, H M 459028, I/A 2 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ VARELA DANIEL
Mostramos los datos de FERNANDEZ VARELA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ VARELA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos