ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
Informe ejecutivo de ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMEST CONSULTING SL | Administrador Unico | 13/04/2023 | |
ALMEST CONSULTING SL | Liquidador | 13/04/2023 | 13/04/2023 |
CENTRO MEDICO ALCOBENDAS SL | Administrador Solidario | 10/02/2014 | 30/10/2015 |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Secretario | 22/02/2013 | |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2013 | |
AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL | Consejero | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
Empresa: ALMEST CONSULTING SL
Liquidador
- Almeida Guevara Jorge Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24093 , F 11, S 8, H M 432875, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: ALMEST CONSULTING SL
Administrador Unico
- Almeida Guevara Jorge Arturo
Liquidador
- Almeida Guevara Jorge Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24093 , F 11, S 8, H M 432875, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Empresa: CENTRO MEDICO ALCOBENDAS SL
Administrador Solidario
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Lazcano Saez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7246 , F 178, S 8, H M 117461, I/A 5 (30/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Empresa: CENTRO MEDICO ALCOBENDAS SL
Administrador Solidario
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Lazcano Saez Barbara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7246 , F 178, S 8, H M 117461, I/A 4 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Empresa: AVANCLINIC MEDICINA Y TERAPIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Consejero
- Almeida Guevara Jorge Arturo
- Fernandez Varela Daniel
- Pimentel Dominguez Samuel
Presidente
Secretario
- Almeida Guevara Jorge Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 126, S 8, H M 461109, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-28
Información de ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO
Mostramos los datos de ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMEIDA GUEVARA JORGE ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos