ARLIRAS HOSTELEROS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ARLIRAS HOSTELEROS SL
CIF B86306602
Capital Social 262653.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 05/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ARLIRAS HOSTELEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARLIRAS HOSTELEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pedrero Liras Paula | Administrador Unico | 18/12/2014 | 03/08/2018 |
Pedrero Liras Paula | Liquidador | 03/08/2018 | 03/08/2018 |
Armario Prieto Juan Jose | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
Liras Garcia Clara Isabel | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
Pedrero Liras Paula | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
ACTOS BORME DE ARLIRAS HOSTELEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 3 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 178, S 8, H M 526119, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 259.647,00 | Euros |
Capital Actual: | 262.653,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.637,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 178, S 8, H M 526119, I/A 2 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-28