ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
D MAS MEDIA SL | Apoderado | 17/05/2013 | 16/05/2018 |
ARLIRAS HOSTELEROS SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Armario Prieto Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 3 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: D MAS MEDIA SL
Apoderado
- Armario Lopez Diego
- Armario Prieto Juan Jose
- Armario Prieto Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20050 , F 3, S 8, H M 353714, I/A 11 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: D MAS MEDIA SL
Apoderado
- Armario Prieto Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20050 , F 3, S 8, H M 353714, I/A 10 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Armario Prieto Juan Jose
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 177, S 8, H M 526119, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de ARMARIO PRIETO JUAN JOSE
Mostramos los datos de ARMARIO PRIETO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARMARIO PRIETO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos