LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
Informe ejecutivo de LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BINGAIL BAR SL | Administrador Solidario | 30/03/2015 | |
BINGAIL BAR SL | Liquidador Solidario | 30/03/2015 | 30/03/2015 |
ARLIRAS HOSTELEROS SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
LIRAS NOVIAS SL | Administrador Solidario | 24/01/2012 | |
LIRAS NOVIAS SL | Liquidador Solidario | 24/01/2012 | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
Empresa: BINGAIL BAR SL
Liquidador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Pajuelo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11885 , F 69, S 8, H M 186670, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: BINGAIL BAR SL
Administrador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Pajuelo Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11885 , F 69, S 8, H M 186670, I/A 3 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: LIRAS NOVIAS SL
Liquidador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24541 , F 62, S 8, H M 441628, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: LIRAS NOVIAS SL
Administrador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24541 , F 62, S 8, H M 441628, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Armario Prieto Juan Jose
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 177, S 8, H M 526119, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de LIRAS GARCIA CLARA ISABEL
Mostramos los datos de LIRAS GARCIA CLARA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIRAS GARCIA CLARA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos