PEDRERO LIRAS PAULA
Informe ejecutivo de PEDRERO LIRAS PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PEDRERO LIRAS PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARLIRAS HOSTELEROS SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | 03/08/2018 |
ARLIRAS HOSTELEROS SL | Liquidador | 03/08/2018 | 03/08/2018 |
ARLIRAS HOSTELEROS SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 | 18/12/2014 |
LIRAS NOVIAS SL | Administrador Solidario | 24/01/2012 | |
LIRAS NOVIAS SL | Liquidador Solidario | 24/01/2012 | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE PEDRERO LIRAS PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRERO LIRAS PAULA
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Liquidador
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Unico
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Unico
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 179, S 8, H M 526119, I/A 4 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: LIRAS NOVIAS SL
Liquidador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24541 , F 62, S 8, H M 441628, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: LIRAS NOVIAS SL
Administrador Solidario
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24541 , F 62, S 8, H M 441628, I/A 2 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-28
Empresa: ARLIRAS HOSTELEROS SL
Administrador Solidario
- Armario Prieto Juan Jose
- Liras Garcia Clara Isabel
- Pedrero Liras Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29223 , F 177, S 8, H M 526119, I/A 1 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-28
Información de PEDRERO LIRAS PAULA
Mostramos los datos de PEDRERO LIRAS PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRERO LIRAS PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos