AGEVAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Guglielmo Marconi, 11
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGEVAL SA
CIF A46090528
Capital Social 994500.0 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Nombres Anteriores
- AGEVAL SERVICIO SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único VEOLIA ESPAÑA SL
Propietario VEOLIA ESPAÑA SL
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE AGEVAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGEVAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Diaz De Cerio Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Alvarez Diaz De Cerio Carlos | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Camarero Camarero Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Celdran Gimeno Jose Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Champion Samuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Champion Samuel | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/06/2012 | 07/01/2013 |
Fondevilla Barber Mireia Concepcion | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Gomez Garcia Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
Gonzalez Loureiro Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2012 | 07/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGEVAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 33, S 8, H V 14487, I/A 77 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 33, S 8, H V 14487, I/A 77 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
- Sociedades absorbidas: LORENZO FERNANDEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 33, S 8, H V 14487, I/A 76 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
- Don Philippe Alain Yann Enaud persona física representante de la mercantil "Dalkia España, SL", administradora única dela sociedad de ésta hoja, ha sido sustituído por Don Hervé-Roland Péneau con NIE número Y2518423Y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 150, S 8, H V 14487, I/A 71 M (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-46
- Absorbidas: LORENZO FERNANDEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (26/07/2012)
CVE: BORME-B-2012-152-46
- Absorbidas: LORENZO FERNANDEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (23/07/2012)
CVE: BORME-B-2012-149-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 32, S 8, H V 14487, I/A 75 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9491, L 6773, F 31, S 8, H V 14487, I/A 74 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 151, S 8, H V 14487, I/A 73 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9133, L 6417, F 149, S 8, H V 14487, I/A 68 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-46