AGATA COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Romualdo, 26
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGATA COMUNICACION SL
CIF B85836120
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Fecha de Constitución 27/11/2009
Página Web agatacomunicacion.wix.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cervantes Romero Angel
VINCULACIONES DE AGATA COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGATA COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervantes Romero Angel | Socio Unico | 13/01/2014 | 21/12/2021 |
Cervantes Romero Angel | Administrador Unico | 13/01/2014 | 21/12/2021 |
Cervantes Romero Angel | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Cervantes Romero Fermin | Socio Unico | 06/10/2011 | 13/01/2014 |
Cervantes Romero Fermin | Administrador Unico | 06/10/2011 | 13/01/2014 |
Noya Rubio Alicia Del Carmen | Socio Unico | 11/12/2009 | 06/10/2011 |
Noya Rubio Alicia Del Carmen | Administrador Unico | 11/12/2009 | 06/10/2011 |
ACTOS BORME DE AGATA COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
- C/ SAN ROMUALDO 26 - 1º-A-8 DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28