CERVANTES ROMERO ANGEL
Informe ejecutivo de CERVANTES ROMERO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CERVANTES ROMERO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGATA COMUNICACION SL | Socio Unico | 13/01/2014 | 21/12/2021 |
AGATA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 13/01/2014 | 21/12/2021 |
AGATA COMUNICACION SL | Liquidador | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
ANGEL CERVANTES SL | Liquidador | 10/12/2009 | 17/02/2010 |
ANGEL CERVANTES SL | Administrador Unico | 10/12/2009 |
VINCULACIONES DE CERVANTES ROMERO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVANTES ROMERO ANGEL
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Liquidador
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Angel
Liquidador
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Nuevo Socio Único
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: ANGEL CERVANTES SL
Liquidador
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21725 , F 119, S 8, H M 386916, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: ANGEL CERVANTES SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21725 , F 119, S 8, H M 386916, I/A 2 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de CERVANTES ROMERO ANGEL
Mostramos los datos de CERVANTES ROMERO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVANTES ROMERO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos