CERVANTES ROMERO FERMIN
Informe ejecutivo de CERVANTES ROMERO FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE CERVANTES ROMERO FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CERVANTES ROMERO FERMIN
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 88, S 8, H M 490727, I/A 3 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Nuevo Socio Único
- Cervantes Romero Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: CERO GRAFICO SL
Liquidador
- Cervantes Romero Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7057 , F 95, S 8, H M 114696, I/A 4 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Empresa: CERO GRAFICO SL
Administrador Unico
- Cervantes Romero Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7057 , F 95, S 8, H M 114696, I/A 4 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Información de CERVANTES ROMERO FERMIN
Mostramos los datos de CERVANTES ROMERO FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CERVANTES ROMERO FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos