NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASION 5 TORRES SL | Representante | 15/12/2022 | |
IMAGINA MAS SOLUCIONES DE MARKETING SL | Administrador Unico | 19/09/2017 |
VINCULACIONES DE NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
Empresa: PASION POR LAS TORTILLAS SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 730183, I/A 3 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: PASION 5 TORRES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44378 , F 30, S 8, H M 782131, I/A 1 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: PASION POR LAS TORTILLAS SL
Representante
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41182 , F 190, S 8, H M 730183, I/A 1 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28
Administrador Unico
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36357 , F 108, S 8, H M 653210, I/A 1 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-186-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 87, S 8, H M 490727, I/A 2 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 86, S 8, H M 490727, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Empresa: AGATA COMUNICACION SL
Socio Único
- Noya Rubio Alicia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27237 , F 86, S 8, H M 490727, I/A 1 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-28
Información de NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOYA RUBIO ALICIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos