ZHANG HAIWEI
Informe ejecutivo de ZHANG HAIWEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZHANG HAIWEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | 24/12/2019 |
COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL | Liquidador Solidario | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
TODOMERCADO PALMA SL | Administrador Solidario | 26/03/2015 | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE ZHANG HAIWEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHANG HAIWEI
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Liquidador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Liquidador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
Información de ZHANG HAIWEI
Mostramos los datos de ZHANG HAIWEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHANG HAIWEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos