TODOMERCADO PALMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joan Miro, 28
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social TODOMERCADO PALMA SL
CIF B57900748
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 19/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE TODOMERCADO PALMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TODOMERCADO PALMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Guobin | Liquidador | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
Chen Guobin | Administrador Unico | 18/05/2017 | 23/12/2019 |
Chen Guobin | Administrador Solidario | 26/03/2015 | 18/05/2017 |
Zhang Haiwei | Administrador Solidario | 26/03/2015 | 18/05/2017 |
ACTOS BORME DE TODOMERCADO PALMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
Dirección:C/ JOAN MIRO 28 BAJA (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:19/02/15
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:- La compra, venta al por menor en establecimiento no especializado con predominio de productos alimenticios, bebidas -CNAE 4711-, como actividad principal. - La compra, venta al por menor souvenirs, textil, calzado y complementos, menaje, artículos para el hogar, artículos de ferretería, artículos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07