CHEN GUOBIN
Informe ejecutivo de CHEN GUOBIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHEN GUOBIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL | Administrador Solidario | 24/05/2018 | 24/12/2019 |
COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL | Liquidador Solidario | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
TODOMERCADO PALMA SL | Liquidador | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
TODOMERCADO PALMA SL | Administrador Unico | 18/05/2017 | 23/12/2019 |
TODOMERCADO PALMA SL | Administrador Solidario | 26/03/2015 | 18/05/2017 |
VINCULACIONES DE CHEN GUOBIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHEN GUOBIN
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Liquidador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Liquidador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Liquidador
- Chen Guobin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Unico
- Chen Guobin
Liquidador
- Chen Guobin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-07
Empresa: COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Chen Guorong
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Unico
- Chen Guobin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 2 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-07
Empresa: TODOMERCADO PALMA SL
Administrador Solidario
- Chen Guobin
- Zhang Haiwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2606 , F 219, S 8, H PM 75925, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-07
Información de CHEN GUOBIN
Mostramos los datos de CHEN GUOBIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHEN GUOBIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos