COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ PUIGPUNYENT 2 BAJOS - NAVE 2
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
CIF B57702086
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 15/03/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chen Guobin | Administrador Solidario | 24/05/2018 | 24/12/2019 |
Chen Guobin | Liquidador Solidario | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
Chen Guorong | Administrador Solidario | 24/05/2018 | 24/12/2019 |
Chen Guorong | Liquidador Solidario | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
Zhang Haiwei | Administrador Solidario | 24/05/2018 | 24/12/2019 |
Zhang Haiwei | Liquidador Solidario | 24/12/2019 | 24/12/2019 |
Zhang Aiwei | Administrador Unico | 08/04/2011 | 24/05/2018 |
ACTOS BORME DE COMERCIAL ASIA EN MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 3 (24/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-07
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 135, S 8, H PM 67343, I/A 2 (24/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 134, S 8, H PM 67343, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07
Dirección:C/ PUIGPUNYENT 2 BAJOS - NAVE 2 (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:15/03/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:El comercio de toda clase de artículos, productos y objetos manufacturados; su importación, exportación, representación y la compra venta al por menor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2456 , F 134, S 8, H PM 67343, I/A 1 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-07