YAGO MENIZ JORGE JOSE
Informe ejecutivo de YAGO MENIZ JORGE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE YAGO MENIZ JORGE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACION EXCELLENTIA SL | Administrador Solidario | 12/01/2010 |
VINCULACIONES DE YAGO MENIZ JORGE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YAGO MENIZ JORGE JOSE
Empresa: EDIFICIOS ANTIGUOS SL
Liquidador
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10454 , F 93, S 8, H M 166054, I/A 3 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brown Jonathan Lain Carlton
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Van Duin Stephanie
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 25, S 8, H V 164536, I/A 8 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 9, S 8, H V 6781, I/A 77 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
Empresa: FOTOLIBRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 165, S 8, H V 106229, I/A 13 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Empresa: FOTOLIBRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brown Jonathan Lain Carlton
- Sanchis Luna Julio
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 164, S 8, H V 106229, I/A 12 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-46
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brown Jonathan Lain Carlton
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Van Duin Stephanie
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 23, S 8, H V 164536, I/A 4 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brown Jonathan Lain Carlton
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Van Duin Stephanie
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 7, S 8, H V 6781, I/A 72 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-46
Empresa: WORK BY BICYCLE SL
Administrador Solidario
- Basterra Miret Alvaro Maria
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30377 , F 163, S 8, H M 546704, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: WORK BY BICYCLE SL
Administrador Solidario
- Basterra Miret Alvaro Maria
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30377 , F 160, S 8, H M 546704, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: AGRUPACION EXCELLENTIA SL
Administrador Solidario
- Peña Alcaraz Maria Teresa
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27338 , F 69, S 8, H M 492612, I/A 1 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
Información de YAGO MENIZ JORGE JOSE
Mostramos los datos de YAGO MENIZ JORGE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YAGO MENIZ JORGE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos