PERIS GAMIR ANA MARIA
Informe ejecutivo de PERIS GAMIR ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PERIS GAMIR ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado | 17/12/2014 | 12/05/2017 |
HOFMANN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/02/2015 | 10/05/2017 |
HOFMANN SL | Apoderado | 06/04/2009 | 19/02/2015 |
HOFMANN SL | Apoderado | 22/04/2009 | 19/02/2015 |
HOFMANN SL | Apoderado | 19/02/2015 | |
HOFMANN SL | Apoderado Mancomunado | 16/04/2010 | 19/02/2015 |
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2009 | 17/12/2014 |
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/04/2009 | 17/12/2014 |
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/04/2010 | 17/12/2014 |
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2014 |
VINCULACIONES DE PERIS GAMIR ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PERIS GAMIR ANA MARIA
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Boudiere Francois
- Fernandez Piles Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 25, S 8, H V 164536, I/A 8 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 9, S 8, H V 6781, I/A 77 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 32, S 8, H V 6781, I/A 68 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 32, S 8, H V 6781, I/A 67 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Piles Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Apoderado
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Garcia Vicente
- Martinez Avial Romero Rafael
- Peris Gamir Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 32, S 8, H V 6781, I/A 67 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado
- Boudiere Francois
- Fernandez Piles Ana Maria
- Martinez Avial Romero Rafael
- Perez Gil Javier
- Peris Gamir Ana Maria
- Rohart Sebastien
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26423 , F 206, S 8, H M 476142, I/A 31 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Ibañez Enrique Ramon
- Andres Ibañez Enrique Ramon
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Piles Ana Maria
- Martinez Avial Romero Rafael
- Peris Gamir Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26423 , F 206, S 8, H M 476142, I/A 31 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Piles Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26423 , F 195, S 8, H M 476142, I/A 11 (28/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Garcia Vicente
- Fernandez Piles Ana Maria
- Peris Gamir Ana Maria
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7358, L 4659, F 25, S 8, H V 6781, I/A 53 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-79-46
Empresa: NANFO 23 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Ibañez Enrique Ramon
- Fernandez Garcia Vicente
- Peris Gamir Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26423 , F 194, S 8, H M 476142, I/A 7 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-83-28
VER MAS ACTOS
Información de PERIS GAMIR ANA MARIA
Mostramos los datos de PERIS GAMIR ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PERIS GAMIR ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos