SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
Informe ejecutivo de SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOFMANN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2020 | |
HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/01/2020 | |
HOFMANN HOLDCO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2020 |
VINCULACIONES DE SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Archer Stephen Colin
- Fernandez Piles Ana Maria
- Mitchell Jonathan Michael
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Simmons Jennifer Ann
- Woolfenden Mark Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 28, S 8, H V 164536, I/A 15 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-46
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
- Van Duin Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 28, S 8, H V 164536, I/A 15 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Archer Stephen Colin
- Fernandez Piles Ana Maria
- Mitchell Jonathan Michael
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Simmons Jennifer Ann
- Woolfenden Christian Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 11, S 8, H V 6781, I/A 83 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
- Van Duin Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 11, S 8, H V 6781, I/A 83 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-46
Empresa: HOFMANN HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Archer Stephen Colin
- Fernandez Piles Ana Maria
- Mitchell Jonathan Michael
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Simmons Jennifer Ann
- Woolfenden Mark Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 53, S 8, H V 176373, I/A 11 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-46
Empresa: HOFMANN HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10288, L 7569, F 53, S 8, H V 176373, I/A 11 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-46
Empresa: HOFMANN HOLDCO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Burns Alan-robert
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10287, L 7568, F 186, S 8, H V 176373, I/A 5 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-46
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Burns Alan-robert
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
- Van Duin Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 25, S 8, H V 164536, I/A 8 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: HOFMANN MARKETING Y TECNOLOGIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Brown Jonathan Lain Carlton
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Van Duin Stephanie
- Yago Meniz Jorge Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9940, L 7222, F 25, S 8, H V 164536, I/A 8 (12/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-46
Empresa: HOFMANN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Burns Alan-robert
- Fernandez Piles Ana Maria
- Sanchis Luna Julio
- Sebastian Bone Maria De La Cruz
- Spurrier Claudette
- Van Duin Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7809, L 5105, F 9, S 8, H V 6781, I/A 77 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-46
VER MAS ACTOS
Información de SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ
Mostramos los datos de SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEBASTIAN BONE MARIA DE LA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos