FOTOLIBRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Ciutat de Barcelona, 18
Código Postal 46988
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOTOLIBRO SL
CIF B97620470
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOFMANN SL
VINCULACIONES DE FOTOLIBRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOTOLIBRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberte Lista Alejandro | Apoderado | 20/02/2015 | 16/04/2018 |
Brown Jonathan Lain Carlton | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2016 | 16/04/2018 |
Fernandez Piles Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/12/2016 | 16/04/2018 |
Frasquet Garcia Alberto | Apoderado | 20/02/2015 | 16/04/2018 |
HOFMANN SL | Administrador Unico | 20/02/2015 | 16/04/2018 |
HOFMANN SL | Socio Unico | 18/02/2016 | 16/04/2018 |
Sanchis Luna Julio | Liquidador Unico | 16/04/2018 | 16/04/2018 |
Sanchis Luna Julio | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2016 | 16/04/2018 |
Yago Meniz Jorge Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2016 | 02/12/2016 |
Martinez Avial Romero Rafael | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/02/2015 | 01/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FOTOLIBRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 166, S 8, H V 106229, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 166, S 8, H V 106229, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 166, S 8, H V 106229, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 166, S 8, H V 106229, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 166, S 8, H V 106229, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 165, S 8, H V 106229, I/A 13 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 165, S 8, H V 106229, I/A 13 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 164, S 8, H V 106229, I/A 12 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 164, S 8, H V 106229, I/A 12 (01/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8222, L 5514, F 164, S 8, H V 106229, I/A 11 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-46