VITTORIO VERONELLI
Informe ejecutivo de VITTORIO VERONELLI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VITTORIO VERONELLI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VITTORIO VERONELLI
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Vittorio Veronelli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 17 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Paolo Sambado
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 15 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 182, S 8, H B 372400, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: CBC (EUROPE) GMBH
REPR.SUCURS.
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43487 , F 1, S 8, H B 430410, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Keiji Matsumura
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 180, S 8, H B 372400, I/A 4 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Información de VITTORIO VERONELLI
Mostramos los datos de VITTORIO VERONELLI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VITTORIO VERONELLI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos