PAOLO SAMBADO
Informe ejecutivo de PAOLO SAMBADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PAOLO SAMBADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBC IBERIA SA | Presidente | 19/10/2023 | |
CBC IBERIA SA | Apoderado Solidario | 19/10/2023 | |
CBC IBERIA SA | Consejero | 02/02/2022 | |
CBC IBERIA SA | Apoderado Solidario | 25/10/2019 | |
CBC IBERIA SA | Apoderado Solidario | 08/08/2019 |
VINCULACIONES DE PAOLO SAMBADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAOLO SAMBADO
Empresa: CBC IBERIA SA
Presidente
- Paolo Sambado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 17 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Paolo Sambado
- Yasunori Sugiura
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 17 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Paolo Sambado
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 15 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Paolo Sambado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 142, S 8, H B 372400, I/A 14 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Apoderado Solidario
- Paolo Sambado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 142, S 8, H B 372400, I/A 13 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Información de PAOLO SAMBADO
Mostramos los datos de PAOLO SAMBADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAOLO SAMBADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos