TAKUYA IENAGA
Informe ejecutivo de TAKUYA IENAGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE TAKUYA IENAGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CBC IBERIA SA | Consejero | 02/02/2022 | |
CBC (EUROPE) GMBH | REPR.SUCURS. | 07/12/2012 | |
CBC (EUROPE) GMBH | Repre.Fiscal | 07/12/2012 |
VINCULACIONES DE TAKUYA IENAGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TAKUYA IENAGA
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Paolo Sambado
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 143, S 8, H B 372400, I/A 15 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
- Takuya Ienaga
Consejero
- Takuya Ienaga
Presidente
- Takuya Ienaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 141, S 8, H B 372400, I/A 9 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
- Takuya Ienaga
Consejero
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Presidente
- Takuya Ienaga
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 182, S 8, H B 372400, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: CBC (EUROPE) GMBH
REPR.SUCURS.
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Repre.Fiscal
- Takuya Ienaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43487 , F 1, S 8, H B 430410, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
- Takuya Ienaga
Consejero
- Keiji Matsumura
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 180, S 8, H B 372400, I/A 4 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Administrador Unico
- Takuya Ienaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 180, S 8, H B 372400, I/A 4 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-08
Información de TAKUYA IENAGA
Mostramos los datos de TAKUYA IENAGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TAKUYA IENAGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos