KOJI IKEDA
Informe ejecutivo de KOJI IKEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE KOJI IKEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KOJI IKEDA
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Koji Ikeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44950 , F 141, S 8, H B 372400, I/A 11 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Presidente
- Koji Ikeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 182, S 8, H B 372400, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2017-11-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 182, S 8, H B 372400, I/A 7 (14/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-08
Empresa: CBC (EUROPE) GMBH
REPR.SUCURS.
- Koji Ikeda
- Takuya Ienaga
- Vittorio Veronelli
Repre.Fiscal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43487 , F 1, S 8, H B 430410, I/A 1 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-08
Empresa: CBC IBERIA SA
Consejero
- Koji Ikeda
Presidente
- Koji Ikeda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40907 , F 182, S 8, H B 372400, I/A 6 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-08
Información de KOJI IKEDA
Mostramos los datos de KOJI IKEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KOJI IKEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos