VILASECA MARTINEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de VILASECA MARTINEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILASECA MARTINEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado | 10/05/2021 | 09/05/2022 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2018 | 10/05/2021 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Consejero | 22/03/2010 | 03/06/2015 |
VINCULACIONES DE VILASECA MARTINEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILASECA MARTINEZ ANTONIO
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Torras Romero Marcos Juan
- Vilaseca Martinez Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 248 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Alvarez Alfredo
- Torras Romero Marcos Juan
- Vilaseca Martinez Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaseca Martinez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46043 , F 221, S 8, H B 12103, I/A 210 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 19, S 8, H B 12103, I/A 173 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 224, S 8, H B 12103, I/A 151 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 224, S 8, H B 12103, I/A 151 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Información de VILASECA MARTINEZ ANTONIO
Mostramos los datos de VILASECA MARTINEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILASECA MARTINEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos