ROSA SEMPERE RICARD
Informe ejecutivo de ROSA SEMPERE RICARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROSA SEMPERE RICARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TITAN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2022 | 26/01/2023 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado | 09/05/2022 | 26/01/2023 |
INDUCAN DE PINTURAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2021 | 15/12/2022 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/05/2021 | 09/05/2022 |
TITAN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2021 | 07/04/2022 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/08/2017 | 10/05/2021 |
INDUCAN DE PINTURAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2021 | 12/03/2021 |
TITAN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SL | Apoderado | 17/01/2019 | 08/03/2021 |
TAKER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2017 | 10/12/2020 |
COLOR Y PINTURA DISTRIBUCION 2015 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/08/2017 | 12/02/2020 |
VINCULACIONES DE ROSA SEMPERE RICARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROSA SEMPERE RICARD
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 249 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 249 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Lavin Serra Joaquim
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 2, S 8, H M 684677, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 2, S 8, H M 684677, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Canalda Martinez Marc
- Galobart Puig Joan
- Giner Viscasillas Federico
- Lario Galvez Anna
- Medina Miracle Lluis Maria
- Ojeda Arencibia Pablo Alejandro
- Olivas Martin Sergi
- Pajno Michelangelo
- Perez Piferrer Ferran
- Pi I Basolas Immaculada
- Portero Segura Inmaculada
- Ramos Milian Sandra
- Rosa Sempere Ricard
- Vicente Garcia Juan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 96, S 8, H GC 29050, I/A 32 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-35
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 96, S 8, H GC 29050, I/A 32 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-35
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 208, S 8, H M 684677, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Apoderado
- Canalda Martinez Marc
- Llinas Sala Daniel
- Portero Segura Inmaculada
- Portero Segura Inmaculada
- Rosa Sempere Ricard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 208, S 8, H M 684677, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
VER MAS ACTOS
Información de ROSA SEMPERE RICARD
Mostramos los datos de ROSA SEMPERE RICARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROSA SEMPERE RICARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos