TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
Informe ejecutivo de TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado | 10/05/2021 | 09/05/2022 |
TITAN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2021 | 08/04/2022 |
INDUSTRIAS TITAN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2019 | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Torras Romero Marcos Juan
- Vilaseca Martinez Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 248 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ramos Milian Sandra
- Torras Romero Marcos Juan
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 6, S 8, H M 684677, I/A 18 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Alvarez Alfredo
- Torras Romero Marcos Juan
- Vilaseca Martinez Antonio
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 208, S 8, H M 684677, I/A 8 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torras Romero Marcos Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46335 , F 42, S 8, H B 12103, I/A 221 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Información de TORRAS ROMERO MARCOS JUAN
Mostramos los datos de TORRAS ROMERO MARCOS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRAS ROMERO MARCOS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos