LARIO GALVEZ ANNA
Informe ejecutivo de LARIO GALVEZ ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LARIO GALVEZ ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AKZO NOBEL COATINGS SL | Apoderado Solidario | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE LARIO GALVEZ ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LARIO GALVEZ ANNA
Empresa: AKZO NOBEL COATINGS SL
Apoderado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Perez Piferrer Ferran
- Portero Segura Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48550 , F 112, S 8, H B 45052, I/A 219 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Lavin Serra Joaquin
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 249 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48147 , F 12, S 8, H B 12103, I/A 249 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Lavin Serra Joaquim
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 2, S 8, H M 684677, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lario Galvez Anna
- Rosa Sempere Ricard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42686 , F 2, S 8, H M 684677, I/A 17 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lario Galvez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 124, S 8, H B 12103, I/A 242 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-08
Empresa: INDUCAN DE PINTURAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Lario Galvez Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2259 , F 101, S 8, H GC 29050, I/A 36 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-35
Apoderado
- Lario Galvez Anna
- Villiva Pierluigi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38163 , F 215, S 8, H M 684677, I/A 14 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS TITAN SA
Apoderado Mancomunado
- Lario Galvez Anna
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47318 , F 118, S 8, H B 12103, I/A 237 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
VER MAS ACTOS
Información de LARIO GALVEZ ANNA
Mostramos los datos de LARIO GALVEZ ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LARIO GALVEZ ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos