VILA GIRALT MERCEDES
Informe ejecutivo de VILA GIRALT MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE VILA GIRALT MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA SA | Apoderado | 29/08/2022 | |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Apoderado | 03/02/2022 | |
PROMOCION SOCIOCULTURAL CATALANA SA | Apoderado | 10/12/2021 | |
ACTIVIDADES CULTURALES VILADOMS SA | Apoderado | 10/12/2021 | |
GESTIO INTEGRAL TURO SL | Consejero | 22/01/2013 | 18/08/2021 |
GESTIO INTEGRAL TURO SL | Consejero | 27/07/2016 | 18/08/2021 |
GESTIO INTEGRAL TURO SL | Apoderado | 18/08/2021 | |
INMOBILIARIA BOGATELL 2000 SA | Apoderado | 18/08/2021 | |
ESTABLECIMIENTOS CULTURALES CONINSA SA | Apoderado | 15/07/2021 | |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Apoderado | 01/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILA GIRALT MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA GIRALT MERCEDES
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 59, S 8, H B 95766, I/A 91 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Apoderado
- Hernandez Villamide Maria Teresa
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sanz Gonzalo Maria Jesus
- Vila Giralt Merce
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 223, S 8, H B 85217, I/A 62 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES VILADOMS SA
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sitjes Menendez Maria Del Carmen
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 112, S 8, H B 82061, I/A 43 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: PROMOCION SOCIOCULTURAL CATALANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23956 , F 143, S 8, H B 63648, I/A 48 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Empresa: GESTIO INTEGRAL TURO SL
Apoderado
- Pineda Perez Fatima
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 53, S 8, H B 224126, I/A 13 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: INMOBILIARIA BOGATELL 2000 SA
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 158, S 8, H B 236476, I/A 23 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Empresa: GESTIO INTEGRAL TURO SL
Consejero
- Pineda Perez Fatima
- Sedano Esteve Maria Dolores
- Vila Giralt Mercedes
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33210 , F 53, S 8, H B 224126, I/A 12 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-08
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sitjes Menendez Maria Del Carmen
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 172, S 8, H B 63530, I/A 55 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Apoderado
- Bueno Guerin Maria Asuncion
- Domenech Linde Carmen
- Gilabert Robles Luis
- Giner Sarobe Federico
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 148, S 8, H B 12380, I/A 29 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30577 , F 7, S 8, H B 63652, I/A 58 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
VER MAS ACTOS
Información de VILA GIRALT MERCEDES
Mostramos los datos de VILA GIRALT MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA GIRALT MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos