NATES MERODIO ANA VICTORIA
Informe ejecutivo de NATES MERODIO ANA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NATES MERODIO ANA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Consejero | 07/01/2020 | |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Vicesecret. | 18/09/2014 | |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Consejero | 18/09/2014 |
VINCULACIONES DE NATES MERODIO ANA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NATES MERODIO ANA VICTORIA
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30577 , F 7, S 8, H B 63652, I/A 58 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
- Barroso Sanchez Lafuente Diego Maria
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Nates Merodio Ana Victoria
- Oriol Roca Jorge Juan
- Urgelles Salvado Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 221, S 8, H B 85217, I/A 57 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
- Barroso Sanchez Lafuente Diego Maria
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Nates Merodio Ana Victoria
- Oriol Roca Jorge Juan
- Urgelles Salvado Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Nates Merodio Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 217, S 8, H B 85217, I/A 51 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
- Bauza Leon Jose Francisco
- Carreras Del Rincon Jorge
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Nates Merodio Ana Victoria
- Urgelles Salvado Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Nates Merodio Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 217, S 8, H B 85217, I/A 51 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
- Bauza Leon Jose Francisco
- Carreras Del Rincon Jorge
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Nates Merodio Ana Victoria
- Urgelles Salvado Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Nates Merodio Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 217, S 8, H B 85217, I/A 50 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Apoderado
- Nates Merodio Ana Victoria
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Nates Merodio Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 216, S 8, H B 85217, I/A 49 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
- Carreras Del Rincon Jorge
- Echeverria Cortada Maria Dolores
- Gilabert Robles Luis
- Nates Merodio Ana Victoria
- Urgelles Salvado Montserrat
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Nates Merodio Ana Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 215, S 8, H B 85217, I/A 48 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-08
Información de NATES MERODIO ANA VICTORIA
Mostramos los datos de NATES MERODIO ANA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NATES MERODIO ANA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos