GILABERT ROBLES LUIS
Informe ejecutivo de GILABERT ROBLES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GILABERT ROBLES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Apoderado | 01/02/2021 | |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Presidente | 22/12/2008 | 29/04/2010 |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Consejero | 22/12/2008 | 29/04/2010 |
VINCULACIONES DE GILABERT ROBLES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GILABERT ROBLES LUIS
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 148, S 8, H B 12380, I/A 29 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Apoderado
Consejero
Presidente
- Gilabert Robles Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 216, S 8, H B 85217, I/A 49 (29/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-89-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Consejero
Presidente
- Gilabert Robles Luis
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 215, S 8, H B 85217, I/A 48 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-08
Información de GILABERT ROBLES LUIS
Mostramos los datos de GILABERT ROBLES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GILABERT ROBLES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos