PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
Informe ejecutivo de PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCION CULTURAL URBANA BONANOVA SA | Apoderado | 29/08/2022 | |
EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA | Apoderado | 03/02/2022 | |
PROMOCION SOCIOCULTURAL CATALANA SA | Apoderado | 10/12/2021 | |
ACTIVIDADES CULTURALES VILADOMS SA | Apoderado | 10/12/2021 | |
INMOBILIARIA BOGATELL 2000 SA | Apoderado | 18/08/2021 | |
ESTABLECIMIENTOS CULTURALES CONINSA SA | Apoderado | 15/07/2021 | |
EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA | Apoderado | 01/02/2021 | |
FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA | Apoderado | 01/02/2021 | |
CULTURAL DE L'EIXAMPLE SA | Apoderado | 01/02/2021 | |
CULTURAL MONCAU SA | Apoderado | 29/01/2021 |
VINCULACIONES DE PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41698 , F 59, S 8, H B 95766, I/A 91 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-08
Empresa: EDIFICIOS CULTURALES MITRECO SA
Apoderado
- Hernandez Villamide Maria Teresa
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sanz Gonzalo Maria Jesus
- Vila Giralt Merce
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31669 , F 223, S 8, H B 85217, I/A 62 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: ACTIVIDADES CULTURALES VILADOMS SA
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sitjes Menendez Maria Del Carmen
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 112, S 8, H B 82061, I/A 43 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-08
Empresa: PROMOCION SOCIOCULTURAL CATALANA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23956 , F 143, S 8, H B 63648, I/A 48 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-08
Empresa: INMOBILIARIA BOGATELL 2000 SA
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 158, S 8, H B 236476, I/A 23 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-165-08
Apoderado
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sitjes Menendez Maria Del Carmen
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 172, S 8, H B 63530, I/A 55 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-08
Empresa: EL VALLES CULTURA Y DEPORTE SA
Apoderado
- Bueno Guerin Maria Asuncion
- Domenech Linde Carmen
- Gilabert Robles Luis
- Giner Sarobe Federico
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34171 , F 148, S 8, H B 12380, I/A 29 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: FECRESA ACTIVIDADES CULTURALES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30577 , F 7, S 8, H B 63652, I/A 58 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: CULTURAL DE L'EIXAMPLE SA
Apoderado
- Hernandez Villamide Maria Teresa
- Negre Rigol Teresa
- Pineda Perez Maria De Fatima
- Sanz Gonzalo Maria Jesus
- Vila Giralt Merce
- Vila Giralt Mercedes
- Vila Giralt Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41838 , F 197, S 8, H B 63710, I/A 38 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: CULTURAL MONCAU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36928 , F 68, S 8, H B 89930, I/A 39 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-08
Información de PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA
Mostramos los datos de PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PINEDA PEREZ MARIA DE FATIMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos