VIDAL TELLO PILAR
Informe ejecutivo de VIDAL TELLO PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDAL TELLO PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER ACTIVOS Y GESTION SL | Administrador Unico | 17/09/2024 |
VINCULACIONES DE VIDAL TELLO PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL TELLO PILAR
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Unico
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 79858, I/A 10 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-46
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Gimeno Collado Salvador
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 79858, I/A 10 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Joaquin
- Vidal Tello Pilar
- Vidal Tello Rafael
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Gimeno Collado Salvador
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008, L 4311, F 180, S 8, H V 79858, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Joaquin
- Vidal Tello Pilar
- Vidal Tello Rafael
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 8 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-46
Información de VIDAL TELLO PILAR
Mostramos los datos de VIDAL TELLO PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL TELLO PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos