VIDAL TELLO CESAR
Informe ejecutivo de VIDAL TELLO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE VIDAL TELLO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAL TELLO CESAR
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Liquidador Mancomunado
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
Consejero
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Joaquin
- Vidal Tello Pilar
- Vidal Tello Rafael
Liquidador Mancomunado
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Rafael
Presidente
- Vidal Tello Cesar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
Consejero
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Joaquin
- Vidal Tello Pilar
- Vidal Tello Rafael
Presidente
- Vidal Tello Cesar
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vidal Tello Blanca
- Vidal Tello Cesar
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vidal Tello Cesar
- Vidal Tello Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 10 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-46
Empresa: INVICTRA NUVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Vidal Tello Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 5, S 8, H V 60917, I/A 8 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-46
Empresa: INVERSCRIBAN SL
Apoderado Solidario
- Czwilinsky Ledesma Carlos
- Montoro Luis Luis Carlos
- Vidal Tello Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8950, L 6235, F 60, S 8, H V 131071, I/A 5 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-46
Información de VIDAL TELLO CESAR
Mostramos los datos de VIDAL TELLO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAL TELLO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos