INVICTRA NUVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Constitució, 121
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INVICTRA NUVA SL
CIF B96773197
Capital Social 74680.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INVICTRA NUVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INVICTRA NUVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vidal Tello Blanca | Consejero | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Blanca | Vicepresidente | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Blanca | Consejero Delegado Mancomunado | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Cesar | Liquidador Mancomunado | 17/08/2023 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Cesar | Consejero Delegado Mancomunado | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Cesar | Presidente | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Cesar | Consejero | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Joaquin | Consejero | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Pilar | Vicepresidente | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
Vidal Tello Pilar | Consejero | 14/01/2014 | 17/08/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INVICTRA NUVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 16 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-46
Capital Anterior: | 403.272,00 | Euros |
Disminución de capital | 328.592,00 | Euros |
Capital Actual: | 74.680,00 | Euros |
Porcentaje: | 81,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 15 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-46
Capital Anterior: | 660.768,64 | Euros |
Disminución de capital | 257.496,64 | Euros |
Capital Actual: | 403.272,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,97 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 8, S 8, H V 60917, I/A 14 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-46
Capital Anterior: | 811.024,80 | Euros |
Disminución de capital | 150.256,16 | Euros |
Capital Actual: | 660.768,64 | Euros |
Porcentaje: | 18,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 7, S 8, H V 60917, I/A 13 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-46
Capital Anterior: | 861.807,20 | Euros |
Disminución de capital | 50.782,40 | Euros |
Capital Actual: | 811.024,80 | Euros |
Porcentaje: | 5,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 7, S 8, H V 60917, I/A 12 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-46
Capital Anterior: | 540.418,20 | Euros |
Aumento de capital: | 321.389,00 | Euros |
Capital Actual: | 861.807,20 | Euros |
Porcentaje: | 59,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6106, L 3412, F 6, S 8, H V 60917, I/A 11 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-46