GIMENO COLLADO SALVADOR
Informe ejecutivo de GIMENO COLLADO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GIMENO COLLADO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER ACTIVOS Y GESTION SL | Administrador Solidario | 04/11/2019 | 17/09/2024 |
SYMMETRIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | Administrador Mancomunado | 28/12/2021 | |
SYMMETRIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL | Liquidador Mancomunado | 28/12/2021 | 28/12/2021 |
ALTER VIA PROCESOS DE GESTION SLP | Liquidador Unico | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
ALTER VIA PROCESOS DE GESTION SLP | Administrador Unico | 10/07/2019 | |
ALTER PRO SISTEMAS DE INFORMACION SL | Liquidador Unico | 09/07/2019 | 09/07/2019 |
ALTER PRO SISTEMAS DE INFORMACION SL | Administrador Unico | 09/07/2019 | |
ALTER ACTIVOS Y GESTION SL | Administrador Unico | 27/06/2019 |
VINCULACIONES DE GIMENO COLLADO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIMENO COLLADO SALVADOR
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Gimeno Collado Salvador
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 79858, I/A 10 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-46
Empresa: SYMMETRIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Liquidador Mancomunado
- Gimeno Collado Salvador
- Vaño Vaño Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8224, L 5516, F 199, S 8, H V 106280, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-46
Empresa: SYMMETRIA CONSULTORIA Y SISTEMAS SL
Administrador Mancomunado
- Gimeno Collado Salvador
- Vaño Vaño Maria Jose
Liquidador Mancomunado
- Gimeno Collado Salvador
- Vaño Vaño Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8224, L 5516, F 199, S 8, H V 106280, I/A 3 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-46
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Solidario
- Gimeno Collado Salvador
- Vidal Tello Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008, L 4311, F 180, S 8, H V 79858, I/A 7 (04/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-216-46
Empresa: ALTER VIA PROCESOS DE GESTION SLP
Liquidador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008, L 4311, F 170, S 8, H V 79857, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
Empresa: ALTER VIA PROCESOS DE GESTION SLP
Administrador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Liquidador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008, L 4311, F 170, S 8, H V 79857, I/A 8 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-46
Empresa: ALTER PRO SISTEMAS DE INFORMACION SL
Liquidador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7481, L 4782, F 218, S 8, H V 89881, I/A 4 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-46
Empresa: ALTER PRO SISTEMAS DE INFORMACION SL
Administrador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Liquidador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7481, L 4782, F 218, S 8, H V 89881, I/A 4 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-46
Empresa: ALTER ACTIVOS Y GESTION SL
Administrador Unico
- Gimeno Collado Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7008, L 4311, F 179, S 8, H V 79858, I/A 6 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-46
Información de GIMENO COLLADO SALVADOR
Mostramos los datos de GIMENO COLLADO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIMENO COLLADO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos