VELASCO LOPEZ TOMAS
Informe ejecutivo de VELASCO LOPEZ TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE VELASCO LOPEZ TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABADELL INMOBILIARIA 1999 SL | Apoderado Mancomunado | 08/06/2018 | |
LA BOREAL MEDICA DE SEGUROS SA | Apoderado | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE VELASCO LOPEZ TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELASCO LOPEZ TOMAS
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Apoderado Solidario
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 20 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Ruiz Muñoz Juan
- Velasco Lopez Tomas
Apoderado Solidario
- Duran Sanz Javier
- Laguna Guillamon Eduardo
- Laguna Guillamon Eduardo
- Ruiz Muñoz Juan
- Ruiz Muñoz Juan
- Ruiz Muñoz Juan
- Ruiz Muñoz Juan
- Velasco Lopez Tomas
- Velasco Lopez Tomas
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 15 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 24 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 22 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 19 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Solidario
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 18 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45676 , F 116, S 8, H M 803074, I/A 8 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Solidario
- Alvarez Larrondo Victor
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Duran Sanz Javier
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Martinez Portilla Elena
- Montes Diaz Francisco
- Nuñez Diaz Maria Penelope
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Soriano Banon Jose Maria
- Ureña Nuñez Sara
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45676 , F 116, S 8, H M 803074, I/A 7 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Solidario
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45676 , F 115, S 8, H M 803074, I/A 5 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
VER MAS ACTOS
Información de VELASCO LOPEZ TOMAS
Mostramos los datos de VELASCO LOPEZ TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELASCO LOPEZ TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos