GUERRERO ROSADO BEATRIZ
Informe ejecutivo de GUERRERO ROSADO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GUERRERO ROSADO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 17/07/2024 | |
SABADELL GRUP EIX SL | Apoderado Mancomunado | 17/07/2024 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 28/05/2024 | |
SABADELL GRUP EIX SL | Administrador Mancomunado | 27/05/2024 | |
ASEFA OCT SL | Administrador Mancomunado | 27/05/2024 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 25/10/2023 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Solidario | 25/10/2023 | |
SABADELL INMOBILIARIA 1999 SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2020 |
VINCULACIONES DE GUERRERO ROSADO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GUERRERO ROSADO BEATRIZ
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 20 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Olmeda Lopez Gustavo
- Ramos Lopez Cesar
- Rodrigo Garrido Cristina
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 16 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Olmeda Lopez Gustavo
- Rodrigo Garrido Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 25 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 24 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 22 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lozano Gonzalez Eva
- Manzano Garcia Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 21 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Administrador Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 20 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 19 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lozano Gonzalez Eva
- Manzano Garcia Ana Belen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 17 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
VER MAS ACTOS
Información de GUERRERO ROSADO BEATRIZ
Mostramos los datos de GUERRERO ROSADO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GUERRERO ROSADO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos