GODINO VAZQUEZ SUSANA
Informe ejecutivo de GODINO VAZQUEZ SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GODINO VAZQUEZ SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEFA OCT SL | Apoderado Mancomunado | 18/07/2024 | |
SABADELL GRUP EIX SL | Apoderado Mancomunado | 17/07/2024 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 28/05/2024 | |
SABADELL INMOBILIARIA 1999 SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2020 |
VINCULACIONES DE GODINO VAZQUEZ SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GODINO VAZQUEZ SUSANA
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- Beatriz Guerrero Rosado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Olmeda Lopez Gustavo
- Rodrigo Garrido Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 21 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 20 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Olmeda Lopez Gustavo
- Rodrigo Garrido Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 25 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 24 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 22 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lozano Gonzalez Eva
- Manzano Garcia Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 529992, I/A 21 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Rodrigo Garrido Cristina
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 19 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA OCT SL
Apoderado Mancomunado
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lozano Gonzalez Eva
- Manzano Garcia Ana Belen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 477336, I/A 17 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-28
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Agut Verburg Daniel
- Bartolome Garcia Maria Inmaculada
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco Jose
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 27, S 8, H M 504399, I/A 106 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
VER MAS ACTOS
Información de GODINO VAZQUEZ SUSANA
Mostramos los datos de GODINO VAZQUEZ SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GODINO VAZQUEZ SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos