LEPICARD CESMAT FLORENCE
Informe ejecutivo de LEPICARD CESMAT FLORENCE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LEPICARD CESMAT FLORENCE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 17/07/2024 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 28/05/2024 | |
ASEFA SMA SA | Apoderado Mancomunado | 25/10/2023 | |
ASEFA SMA SA | Rep.SUC. | 26/09/2023 | |
SABADELL GRUP EIX SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2022 | |
ASEFA OCT SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2022 |
VINCULACIONES DE LEPICARD CESMAT FLORENCE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LEPICARD CESMAT FLORENCE
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Olmeda Lopez Gustavo
- Ramos Lopez Cesar
- Rodrigo Garrido Cristina
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 16 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 803074, I/A 11 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-28
Empresa: GESTION DE CENTROS MEDICOS ATOS SL
Liquidador Mancomunado
- Lepicard Cesmat Florence
- Ruiz Muñoz Juan
- Soriano Banon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 214, S 8, H M 429535, I/A 17 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: GESTION DE CENTROS MEDICOS ATOS SL
Administrador Mancomunado
- Lepicard Cesmat Florence
- Ruiz Muñoz Juan
- Soriano Banon Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42895 , F 214, S 8, H M 429535, I/A 17 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45676 , F 116, S 8, H M 803074, I/A 8 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Elias Molin Antonio
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Gomez Martin Noemi Teresa
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 32, S 8, H M 504399, I/A 118 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-28
Empresa: ASEFA SMA SA
Rep.SUC.
- Lepicard Cesmat Florence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45676 , F 111, S 8, H M 803074, I/A 1 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Alvarez Larrondo Victor
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Maria Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lazaro Cuesta Luis
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 31, S 8, H M 504399, I/A 116 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: ASEFA SA SEGUROS Y REASEGUROS
Apoderado
- Agut Verburg Daniel
- Bartolome Garcia Maria Inmaculada
- Cerezo Gomez Ernesto
- Dalmau Perez Maria Magdalena
- De Jorge Aguinaga Isabel
- Garcia Rivero Jose Manuel
- Godino Vazquez Susana
- Guerrero Rosado Beatriz
- Lepicard Cesmat Florence
- Manzano Garcia Ana Belen
- Martin Ludeña Eusebio
- Montes Diaz Francisco Jose
- Rodrigo Garrido Cristina
- Ruiz Muñoz Juan
- Ruiz Valdivia Francisco Alberto
- Sampedro Escobar Maria Del Mar
- Soriano Banon Jose Maria
- Velasco Lopez Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32438 , F 27, S 8, H M 504399, I/A 106 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: SABADELL GRUP EIX SL
Administrador Mancomunado
- Lepicard Cesmat Florence
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36768 , F 133, S 8, H M 529992, I/A 17 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
VER MAS ACTOS
Información de LEPICARD CESMAT FLORENCE
Mostramos los datos de LEPICARD CESMAT FLORENCE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LEPICARD CESMAT FLORENCE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos