VELA URBINA FERNANDO
Informe ejecutivo de VELA URBINA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VELA URBINA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURO VELA Y ASOCIADOS SL | Apoderado | 17/11/2021 | |
INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL | Apoderado | 28/09/2011 | 07/01/2016 |
INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL | Administrador Solidario | 03/05/2012 | 07/08/2013 |
BURO VELA Y ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 28/03/2012 | 05/08/2013 |
CALITEC RECURSOS SL | Administrador Solidario | 24/05/2012 | 05/08/2013 |
CALITEC RECURSOS SL | Administrador Unico | 25/04/2012 | 24/05/2012 |
CALITEC RECURSOS SL | Administrador Mancomunado | 25/04/2012 | |
INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL | Administrador Solidario | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE VELA URBINA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VELA URBINA FERNANDO
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Apoderado
- Vela Sanchez Leticia Almudena
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Administrador Solidario
- Claudio Garcia Maria Angeles
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 6 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: CALITEC RECURSOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 82, S 8, H M 408666, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: PATRUSPANIA SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 81, S 8, H M 408666, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: PATRUSPANIA SL
Administrador Unico
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 81, S 8, H M 408666, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Administrador Solidario
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 185, S 8, H M 356164, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Empresa: PATRUSPANIA SL
Administrador Unico
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 81, S 8, H M 408666, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Empresa: PATRUSPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Patrulescu Maria-simona
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 81, S 8, H M 408666, I/A 2 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 8 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
VER MAS ACTOS
Información de VELA URBINA FERNANDO
Mostramos los datos de VELA URBINA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VELA URBINA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos