BURO VELA Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Navaleno, 5
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BURO VELA Y ASOCIADOS SL
CIF B83358556
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dediu Carmen | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Dediu Carmen | Administrador Unico | 05/08/2013 | 17/11/2021 |
Vela Sanchez Leticia Almudena | Apoderado | 17/11/2021 | |
Vela Urbina Fernando | Apoderado | 17/11/2021 | |
Ruiz Menendez Elena | Apoderado | 20/09/2013 | |
Dediu Carmen | Administrador Solidario | 28/03/2012 | 05/08/2013 |
Vela Urbina Fernando | Administrador Solidario | 28/03/2012 | 05/08/2013 |
Del Rosario Dominguez Manuel Jesus | Administrador Unico | 28/03/2012 |
ACTOS BORME DE BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
- C/ NAVALENO 5, PISO 2º, PUERTA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 11 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 10 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28