DEDIU CARMEN
Informe ejecutivo de DEDIU CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DEDIU CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEDIU CARMEN
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Liquidador
- Dediu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Dediu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 169, S 8, H M 307115, I/A 12 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Dediu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: CALITEC RECURSOS SL
Administrador Unico
- Dediu Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 82, S 8, H M 408666, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: CALITEC RECURSOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 82, S 8, H M 408666, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: PATRUSPANIA SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22828 , F 81, S 8, H M 408666, I/A 3 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-28
Empresa: BURO VELA Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Dediu Carmen
- Vela Urbina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17807 , F 168, S 8, H M 307115, I/A 8 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-28
Información de DEDIU CARMEN
Mostramos los datos de DEDIU CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEDIU CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos