INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pirra, 14
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL
CIF B84025519
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 09/06/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claudio Garcia Maria Angeles | Liquidador | 07/01/2016 | 07/01/2016 |
Claudio Garcia Maria De Los Angeles | Administrador Unico | 07/08/2013 | 07/01/2016 |
Vela Urbina Fernando | Apoderado | 28/09/2011 | 07/01/2016 |
Claudio Garcia Maria Angeles | Administrador Solidario | 07/08/2013 | |
Vela Urbina Fernando | Administrador Solidario | 03/05/2012 | 07/08/2013 |
Del Rosario Dominguez Manuel Jesus | Administrador Solidario | 17/05/2011 | 03/05/2012 |
Vela Urbina Fernando | Administrador Solidario | 17/05/2011 |
ACTOS BORME DE INSPECCION Y CONTROL DE REDES ELECTRICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 7 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 6 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 6 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 186, S 8, H M 356164, I/A 6 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
- Prestación de servicios auxiliares e integrales en inmuebles, polígonos industriales, complejos deportivos, etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 185, S 8, H M 356164, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 185, S 8, H M 356164, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20169 , F 185, S 8, H M 356164, I/A 5 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28