VAN HOORICK HERMAN
Informe ejecutivo de VAN HOORICK HERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VAN HOORICK HERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 15/01/2015 | 28/04/2021 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 15/01/2015 | 28/04/2021 |
NUSCIENCE IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 22/08/2011 | 15/01/2015 |
VINCULACIONES DE VAN HOORICK HERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VAN HOORICK HERMAN
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Alvarado Ana
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Apoderado Solidario
- Bracquez Koen
- Freissinier Torres Augusta
- Garcia Alvarado Ana
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 92, S 8, H TO 25190, I/A 24 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-45
Empresa: NUSCIENCE IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissiner Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 92, S 8, H TO 25190, I/A 23 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-45
Empresa: VITAMEX IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Bracquez Koen
- Freissiner Torres Augusta
- Garcia Tellez Fermin
- Van Hoorick Herman
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 205, S 8, H TO 25190, I/A 18 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-45
Información de VAN HOORICK HERMAN
Mostramos los datos de VAN HOORICK HERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VAN HOORICK HERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos